HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRUNO RELOJERIAS SA | Apoderado Solidario | 25/01/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
Empresa: BRUNO RELOJERIAS SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Santos Maria Luisa
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36727 , F 191, S 8, H M 101393, I/A 19 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Empresa: VISION M B BRUNO SL
Liquidador
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19220 , F 88, S 8, H M 336552, I/A 3 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: VISION M B BRUNO SL
Administrador Unico
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19220 , F 88, S 8, H M 336552, I/A 3 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-28
Empresa: BRUNO RELOJERIAS SA
Administrador Unico
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 197, S 8, H M 101393, I/A 18 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
Empresa: WELLETOUR SL
Liquidador
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 129, S 8, H GC 18656, I/A 5 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-35
Empresa: WELLETOUR SL
Administrador Unico
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360 , F 129, S 8, H GC 18656, I/A 5 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-35
Empresa: BRUNO RELOJERIAS SA
Administrador Unico
- Hernandez Medina Manuel Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 195, S 8, H M 101393, I/A 15 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-28
Información de HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MEDINA MANUEL SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos