HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESANA PRODUCTOS NATURALES SLNE | Administrador Unico | 10/10/2014 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
Empresa: BESANA COSMETICA NATURAL SL
Liquidador Unico
- Hernandez Martinez Losa Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 85, S 8, H LO 17790, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-26
Empresa: BESANA COSMETICA NATURAL SL
Administrador Unico
- Hernandez Martinez Losa Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 85, S 8, H LO 17790, I/A 2 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-26
Empresa: BESANA COSMETICA NATURAL SL
Administrador Unico
- Hernandez Martinez Losa Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 83, S 8, H LO 17790, I/A 1 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-26
Administrador Unico
- Hernandez Martinez Losa Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 783 , F 132, S 8, H LO 16153, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-26
Información de HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE
Mostramos los datos de HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MARTINEZ LOSA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos