HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RULO PLUMA SA | Apoderado | 18/10/2016 | |
RULO PLUMA SA | Apoderado Mancomunado | 16/09/2015 | 18/10/2016 |
BAYCINCO SL | Apoderado | 01/08/2016 | |
BAYCINCO SL | Apoderado | 24/04/2013 | 01/08/2016 |
CASTOR PROFESIONAL SL | Apoderado | 15/09/2010 | 16/02/2016 |
FRANPIN ESPAÑA SA | Apoderado | 26/08/2010 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
Empresa: RULO PLUMA SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37190 , F 8, S 8, H B 54070, I/A 53 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Empresa: BAYCINCO SL
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35003 , F 103, S 8, H B 54769, I/A 20 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-08
Empresa: CASTOR PROFESIONAL SL
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41694 , F 140, S 8, H B 393740, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-08
Empresa: RULO PLUMA SA
Apoderado Mancomunado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37190 , F 7, S 8, H B 54070, I/A 51 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-182-08
Empresa: BAYCINCO SL
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35003 , F 103, S 8, H B 54769, I/A 19 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-08
Empresa: CASTOR PROFESIONAL SL
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41694 , F 139, S 8, H B 393740, I/A 3 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-08
Empresa: FRANPIN ESPAÑA SA
Apoderado
- Hernandez Martinez Francisco Antonio
- Puig Fite Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41573 , F 127, S 8, H B 389330, I/A 12 (26/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-174-08
Información de HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos