HERNANDEZ MANZANO AMALIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ MANZANO AMALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ MANZANO AMALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA CONSUR SL | Administrador Unico | 12/07/2017 | 07/08/2024 |
ALMUR SA | Administrador Unico | 16/08/2017 | 07/08/2024 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ MANZANO AMALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ MANZANO AMALIA
Administrador Unico
- Hernandez Manzano Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 6968, I/A 6 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-04
Empresa: ALMUR SA
Administrador Unico
- Hernandez Manzano Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AL 1677, I/A 12 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-04
Empresa: ALMUR SA
Administrador Unico
- Hernandez Manzano Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 66 , F 222, S 8, H AL 1677, I/A 11 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-04
Empresa: ALMUR SA
Administrador Unico
- Hernandez Manzano Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 66 , F 222, S 8, H AL 1677, I/A 10 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-04
Administrador Unico
- Hernandez Manzano Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 218 , F 117, S 8, H AL 6968, I/A 5 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-04
Información de HERNANDEZ MANZANO AMALIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ MANZANO AMALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ MANZANO AMALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos