HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAULHER ECOFIN CONSULTING SL | Socio Unico | 19/09/2018 | |
DAULHER ECOFIN CONSULTING SL | Administrador Unico | 19/09/2018 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
Empresa: KRICAN INVEST SL
Administrador Solidario
- Diaz Hernandez Ulises
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 135, S 8, H TF 55419, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-38
Empresa: DAULHER ECOFIN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 110, S 8, H TF 52138, I/A 2 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-38
Empresa: DAULHER ECOFIN CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Diaz Hernandez Ulises
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 110, S 8, H TF 52138, I/A 2 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-38
Empresa: DAULHER ECOFIN CONSULTING SL
Socio Único
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 110, S 8, H TF 52138, I/A 2 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-188-38
Empresa: BIS TO BIS EMPLOYER SL
Administrador Solidario
- Diaz Hernandez Ulises
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3386 , F 133, S 8, H TF 55419, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-38
Empresa: DAULHER ECOFIN CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Diaz Hernandez Ulises
- Hernandez Lorenzo Davinia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3284 , F 107, S 8, H TF 52138, I/A 1 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Información de HERNANDEZ LORENZO DAVINIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ LORENZO DAVINIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ LORENZO DAVINIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos