HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RUESMA SA | Secretario | 09/10/2020 | |
CONSTRUCCIONES RUESMA SA | Consejero | 09/10/2020 | |
DOKIMAS SA | Administrador Unico | 23/04/2019 | |
LOGRO 2000 SL | Secretario | 14/08/2018 | |
LOGRO 2000 SL | Consejero Delegado Solidario | 14/08/2018 | |
LOGRO 2000 SL | Consejero | 14/08/2018 | |
HERNANDEZ Y RIOJA SL | Administrador Solidario | 16/02/2018 | |
EPENCRISOS SL | Consejero | 29/10/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Empresa: LOGRO 2000 SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Hernandez Lopez Juan Emilio
Consejero
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Hernandez Lopez Juan Emilio
Presidente
Secretario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31346 , F 62, S 8, H M 81790, I/A 17 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: CONSTRUCCIONES RUESMA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16655 , F 225, S 8, H M 201564, I/A 36 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: CONSTRUCCIONES RUESMA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16655 , F 225, S 8, H M 201564, I/A 36 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-28
Empresa: DOKIMAS SA
Administrador Unico
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20576 , F 82, S 8, H M 364217, I/A 6 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Empresa: LOGRO 2000 SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Hernandez Lopez Juan Emilio
Consejero
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Hernandez Lopez Juan Emilio
Presidente
Secretario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31346 , F 62, S 8, H M 81790, I/A 16 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: LOGRO 2000 SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lopez Beatriz
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Consejero
- Hernandez Lopez Beatriz
- Hernandez Lopez Fernando
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Presidente
Secretario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31346 , F 62, S 8, H M 81790, I/A 16 (14/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: HERNANDEZ Y RIOJA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Rioja Calcedo Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30703 , F 71, S 8, H M 552492, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: HERNANDEZ Y RIOJA SL
Administrador Unico
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30703 , F 71, S 8, H M 552492, I/A 2 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-28
Empresa: GRUPO INMOBILIARIO HERSAU SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lopez Beatriz
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Saura Hernandez Angel
Consejero
- Enriquez De Salamanca Lorente Rafael
- Hernandez Lopez Beatriz
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
- Hernandez Lopez Juan Emilio
- Saura Hernandez Angel
- Saura Hernandez Jose
Presidente
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27184 , F 34, S 8, H M 219246, I/A B (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-28
Empresa: EPENCRISOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Presidente
- Hernandez Lopez Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30768 , F 26, S 8, H M 553659, I/A 4 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ LOPEZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos