HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES FELI SUAR SL | Administrador Mancomunado | 20/05/2020 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
Empresa: CONSTRUCCIONES FELI SUAR SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Llanos Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 209, S 8, H TF 37778, I/A 6 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-38
Empresa: CONSTRUCCIONES FELI SUAR SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Llanos Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2756 , F 208, S 8, H TF 37778, I/A 5 (20/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-38
Empresa: MEDIA PESETA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Suarez Semidan
- Hernandez Llanos Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38364 , F 53, S 8, H M 682592, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: MEDIA PESETA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Suarez Semidan
- Hernandez Llanos Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38364 , F 53, S 8, H M 682592, I/A 1 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-28
Información de HERNANDEZ LLANOS EMILIANO
Mostramos los datos de HERNANDEZ LLANOS EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ LLANOS EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos