HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONCEPCION ALBACETE SL | Administrador Solidario | 12/12/2023 | |
CERRO-MIGOYA SL | Administrador Unico | 20/12/2022 | |
COCTELES PICOFINO SL | Administrador Solidario | 19/01/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: CONCEPCION ALBACETE SL
Administrador Solidario
- Hernandez Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956, L 720, F 212, S 8, H AB 24813, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-02
Empresa: CERRO-MIGOYA SL
Administrador Unico
- Hernandez Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1041, L 805, F 71, S 8, H AB 10871, I/A 9 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-02
Empresa: COCTELES PICOFINO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gomez Carlos Alberto
- Gomez Monedero Alejandro
- Hernandez Jimenez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1026, L 790, F 113, S 8, H AB 28535, I/A 1 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-02
Información de HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos