HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLEXIPLAN SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 29/12/2022 | |
AUGUSTUS CAPITAL SL | Consejero | 08/02/2018 | 14/12/2022 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
Apoderado
- Hernandez Goyenechea Teresa
- Hernandez Goyenechea Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42621 , F 110, S 8, H M 3309, I/A 791 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Empresa: AUGUSTUS CAPITAL SL
Consejero
- Hernandez Goyenechea Teresa
- TECARSE INVERSIONES SL
- Viñuales Loriente Adela
- VINURE GESTION SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 124, S 8, H Z 55679, I/A 9 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-50
Empresa: AUGUSTUS CAPITAL SL
Consejero
- Hernandez Goyenechea Teresa
- TECARSE INVERSIONES SL
- Viñuales Loriente Adela
- VINURE GESTION SL
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 121, S 8, H Z 55679, I/A 6 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-50
Información de HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA
Mostramos los datos de HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GOYENECHEA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos