HERNANDEZ GARCIA RUTH
Informe ejecutivo de HERNANDEZ GARCIA RUTH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 71
Empresas inactivas: 57
CARGOS DE HERNANDEZ GARCIA RUTH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALSA GRUPO SL | Apoderado | 02/02/2023 | |
CETRALSA FORMACION SL | Apoderado Solidario | 09/06/2022 | |
SOCIEDAD CONCESIONARIA A2 TRAMO 2 SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2019 | |
SOCIEDAD LEVANTINA DE OBRAS Y SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/11/2017 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ GARCIA RUTH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ GARCIA RUTH
Empresa: SCUTUM LOGISTIC SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anta Callersten Carlos
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Camarasa Figueres Marc
- Dalmau Riu Mariona
- Fernandez Lopez Roberto
- GARCIA ALONSO FERNANDO
- Hernandez Garcia Ruth
- Lopez- Galiacho Gonzalez Jose Maria
- Muro-lara Girod Juan Antonio
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Pablo Sanabria Juan Carlos
- Rodrigo Tormos Javier
- Rodriguez Hernandez Jose Luis
- Sotelo Rosell Carlos
- Tejero Santos Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48516 , F 194, S 8, H B 384664, I/A 39 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-08
Empresa: ACCIONA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Garcia Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 21, S 8, H M 600283, I/A 17 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-73-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcaide Gonzalez Diana
- Alcazar Viela Jesus
- Anta Callersten Carlos
- Arilla De Juana Carlos Maria
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Castilla Camara Luis
- Collado Callau Joaquin Rafael
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Andres Arribas Rafael
- Fajardo Gerez Fernando
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Fernandez Lopez Roberto
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Hernandez Garcia Ruth
- Jimenez Garcia Mariano
- Leal Camarillo Javier
- Llord-o'lawlor Martinez Manuel
- Mangado Munarriz Oscar
- Moran Soto Maria Del Carmen
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Prieto Tenorio Andres
- Rodrigo Tormos Javier
- Santamaria De Paredes Castillo Vicente
- Sanz Robledo Ana Maria
- Serrada Quiza Javier
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Vicente Pelegrini Justo
- Yañez Rodriguez Pablo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38785 , F 116, S 8, H M 605905, I/A 27 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Garcia Ruth
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41219 , F 94, S 8, H M 103467, I/A 131 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: ALSA GRUPO SL
Apoderado
- Hernandez Garcia Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34251 , F 215, S 8, H M 215156, I/A 48 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hernandez Garcia Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41605 , F 83, S 8, H M 163748, I/A 90 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: ACCIONA ESCO SL
Apoderado Solidario
- Alonso Torres Laura
- Alvarez Enciso Pablo
- Bartolome Alegria Wilma
- Calero Gil Cristina
- Cerviño Real Alvaro Manuel
- Diaz Lopez Vanesa
- Elizalde Guasch Ana
- Fernandez Moliner Silvia
- Garcia Alvarez Benilde
- Gonzalez Medina Marta
- Lopez Lopez Juan Carlos
- Martinez Martinez Monica
- Muñoz Severino Rocio Pilar
- Nuñez Freire Victorio
- Salvat Filomeno Daniel
- Sanchez Del Valle Enrique
- Sebastia Sancho Juan Ramon
- Vazquez Mayor Cristina
Apoderado
- Alcaide Gonzalez Diana
- Almirall Montserrat Enric
- Alvarez Alvarez Pablo
- Anta Callersten Carlos
- Arilla De Juana Carlos Maria
- Arranz Cuesta Rodrigo
- Asensio Tierno Javier
- Avendaño Maria Javier
- Benedicto Rodriguez Juan
- Cabrera Ferreira Roberto Ventura
- Casero Ynfiesta Araceli
- Castilla Camara Luis
- Cid Gil Ruben
- Collado Callau Joaquin Rafael
- Cope Garcia Angel
- Corella Hurtado Maria Olga
- Corella Hurtado Maria Olga
- Cruz Palacios Juan-manuel
- De Andres Arribas Rafael
- Fernandez Atencia Pedro Manuel
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Fernandez Lopez Roberto
- Ferran Huete Ignacio
- Garcia Calvo Ignacio
- Garcia De La Peña Urtasun Itziar
- Gonzalez Sanchez Maria Elena
- Gutierrez Abarquero David
- Gutierrez Abarquero David
- Hernandez Bonnett Javier Alejandro
- Hernandez Garcia Ruth
- Jimenez Garcia Mariano
- Leal Camarillo Javier
- Llord-o'lawlor Martinez Manuel
- Lopez Zamora Fernando
- Lorente Bilbao Sara
- Mangado Munarriz Oscar
- Martiarena Wakonigg Zita Clara
- Martinez De Bartolome Izquierdo Cristina
- Moran Soto Maria Del Carmen
- Muñoz Garcia Rafael
- Murillo Guirao Luis Jose
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Nuñez Gutierrez Alvaro Enrique
- Parera Alvarez Maria
- Perez-mansilla Cortezo Francisco De Borja
- Presmanes Zatarain Iranzu
- Prieto Tenorio Andres
- Rego Prieto Oscar Luis
- Ribo Nirella Francesc
- Rodrigo Tormos Javier
- Rodriguez Borges Tomas
- Roldan Montaud Javier
- Ruiz Moreno Antonio
- Ruiz Tosantos Natalia
- Santamaria De Paredes Castillo Vicente
- Serrada Quiza Javier
- Servi Lopez Jose Miguel
- Tejero Gomez Sara
- Tejero Santos Jose Angel
- Terceiro Mateos Jose Manuel
- Yañez Rodriguez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40124 , F 205, S 8, H M 566379, I/A 24 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: BESTINVER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Garcia Ruth
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34163 , F 73, S 8, H M 104755, I/A 109 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: ACCIONA SA
Apoderado
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Fernandez-cuesta Laborde Raimundo
- Hernandez Garcia Ruth
- Rego Prieto Oscar Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38397 , F 139, S 8, H M 216384, I/A 213 (28/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-28
Empresa: CETRALSA FORMACION SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Garcia Ruth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 28, S 8, H M 309720, I/A 20 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ GARCIA RUTH
Mostramos los datos de HERNANDEZ GARCIA RUTH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ GARCIA RUTH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos