HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
Informe ejecutivo de HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACADEMIA BAILE TENERIFE HUELLA LATINA SL | Liquidador | 18/11/2016 | 18/11/2016 |
ACADEMIA BAILE TENERIFE HUELLA LATINA SL | Socio Unico | 26/06/2013 | 18/11/2016 |
ACADEMIA BAILE TENERIFE HUELLA LATINA SL | Administrador Unico | 26/06/2013 | 18/11/2016 |
BAR DISCOTECA PUB GUAJIRA SL | Administrador Solidario | 22/11/2010 | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
Liquidador
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 4, S 8, H TF 52117, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-38
Administrador Unico
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
Liquidador
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 4, S 8, H TF 52117, I/A 2 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-38
Empresa: BAR DISCOTECA PUB GUAJIRA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
- Perera Melian Tomas
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 170, S 8, H TF 47973, I/A 2 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-38
Administrador Unico
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 1, S 8, H TF 52117, I/A 1 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Socio Único
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3285 , F 1, S 8, H TF 52117, I/A 1 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-38
Empresa: BAR DISCOTECA PUB GUAJIRA SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fumero Roberto Oliver
- Perera Melian Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3162 , F 168, S 8, H TF 47973, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-38
Información de HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER
Mostramos los datos de HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ FUMERO ROBERTO OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos