HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIADORES VIMAR SL | Administrador Solidario | 19/01/2009 | 03/02/2022 |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/06/2019 | 23/12/2021 |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/03/2020 | 23/12/2021 |
MICROSON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2021 | |
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado | 30/01/2020 | 14/12/2021 |
AMPLIFON IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/06/2019 | 14/12/2021 |
GABINETES DE AUDIOPROTESIS ELECTROMEDICINA Y SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2019 | 16/07/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Empresa: RADIADORES VIMAR SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
- Padial Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 103, S 8, H GR 9700, I/A 5 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-18
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 40, S 8, H B 61182, I/A 51 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-249-08
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Apoderado
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4510 , F 197, S 8, H Z 63376, I/A 42 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-50
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 34, S 8, H B 61182, I/A 45 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-08
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4451 , F 26, S 8, H Z 63376, I/A 27 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-50
Empresa: MICROSON SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46921 , F 22, S 8, H B 61182, I/A 40 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-08
Empresa: AMPLIFON IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409 , F 46, S 8, H Z 63376, I/A 11 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-108-50
Apoderado Mancomunado Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4215 , F 37, S 8, H A 157319, I/A 12 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-03
Empresa: RADIADORES VIMAR SL
Administrador Solidario
- Hernandez Fernandez Maria Del Mar
- Padial Gonzalez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 713 , F 102, S 8, H GR 9700, I/A 4 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-18
Información de HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos