HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASAFORNO RESTAURACION SL | Liquidador | 22/07/2020 | 17/02/2021 |
TE CONNECTIVITY ELECTRONICS SPAIN SL | Apoderado | 20/09/2012 | |
SUBCOM MARINE SPAIN SL | Apoderado | 15/02/2011 | |
HUMAN MANAGEMENT SL | Consejero Delegado Solidario | 20/07/2009 | |
HUMAN MANAGEMENT SL | Consejero | 20/07/2009 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
Empresa: MASAFORNO RESTAURACION SL
Liquidador
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 10, S 8, H TF 55314, I/A 4 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-38
Empresa: MASAFORNO RESTAURACION SL
Liquidador
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3385 , F 10, S 8, H TF 55314, I/A 3 (22/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-38
Empresa: TYCO NETWORKS IBERICA SL
Apoderado
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
- Miskiewicz Glen J
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17407 , F 156, S 8, H M 264571, I/A 26 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-28
Empresa: TYCO MARINE SA
Apoderado
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
- Suela Gutierrez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12918 , F 211, S 8, H M 14569, I/A 91 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-28
Empresa: HUMAN MANAGEMENT SL
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
Consejero
- Hernandez De La Peña Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24076 , F 99, S 8, H M 432550, I/A 4 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ DE LA PEÑA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos