HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARY GOLD TRANSFERS SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | 19/04/2024 |
GRUPO FERMERA SL | Administrador Unico | 06/09/2021 | 19/04/2024 |
BETANCURIA TOURS SL | Administrador Unico | 06/09/2021 | 10/01/2022 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
Empresa: GRUPO FERMERA SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 4, S 8, H IF 3031, I/A 6 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-35
Empresa: CANARY GOLD TRANSFERS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 223, S 8, H IF 8397, I/A 2 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-35
Empresa: BETANCURIA TOURS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 34, S 8, H IF 7891, I/A 5 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-35
Empresa: GRUPO FERMERA SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 4, S 8, H IF 3031, I/A 5 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-35
Empresa: BETANCURIA TOURS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 34, S 8, H IF 7891, I/A 4 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-35
Empresa: CANARY GOLD TRANSFERS SL
Administrador Unico
- Hernandez Cerdeña Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 191 , F 220, S 8, H IF 8397, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Información de HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS
Mostramos los datos de HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CERDEÑA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos