HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANA UNDERWRITING SL | Apoderado | 04/08/2023 | |
TOURISM & LAW ABOGADOS SLP | Apoderado Solidario | 26/07/2023 | |
IM TRAVELERS CLUB SL | Apoderado Solidario | 06/06/2023 | |
SERVISEGUR XXI CONSULTORES SL | Apoderado | 06/03/2023 | |
INTERMUNDIAL XXI SL | Apoderado | 06/03/2023 | |
ATLANTIGO TTCG SL | Apoderado Solidario | 02/03/2023 | |
OLIVE TREE CAPITAL SL | Apoderado | 30/04/2021 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
Empresa: MANA UNDERWRITING SL
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39901 , F 139, S 8, H M 708697, I/A 9 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: TOURISM & LAW ABOGADOS SLP
Apoderado Solidario
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33333 , F 122, S 8, H M 599916, I/A 10 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: IM TRAVELERS CLUB SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 136, S 8, H M 710547, I/A 9 (06/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-28
Empresa: SERVISEGUR XXI CONSULTORES SL
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11048 , F 169, S 8, H M 174155, I/A 21 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: INTERMUNDIAL XXI SL
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39686 , F 74, S 8, H M 180294, I/A 25 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-28
Empresa: IM TRAVEL RISK SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41865 , F 221, S 8, H M 683012, I/A 13 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: IM TRAVEL RISK SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41865 , F 220, S 8, H M 683012, I/A 11 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Empresa: CELTIC CAPITAL SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 135, S 8, H M 710547, I/A 6 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Empresa: IM TRAVEL RISK SOLUTIONS SL
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38392 , F 85, S 8, H M 683012, I/A 8 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
Empresa: CELTIC CAPITAL SL
Apoderado
- Hernandez Castilla Miguel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39992 , F 134, S 8, H M 710547, I/A 5 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-28
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO
Mostramos los datos de HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CASTILLA MIGUEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos