HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAEN OIL SL | Administrador Unico | 11/10/2017 | |
XAUENOIL SL | Administrador Unico | 11/10/2017 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
Empresa: INTERNACIONAL TRADING CURRENCIES SL
Liquidador
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12969 , F 97, S 8, H M 209010, I/A 10 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: INTERNACIONAL TRADING CURRENCIES SL
Apoderado
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12969 , F 97, S 8, H M 209010, I/A 10 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: INTERNACIONAL TRADING CURRENCIES SL
Administrador Unico
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12969 , F 97, S 8, H M 209010, I/A 10 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: INTERNACIONAL TRADING CURRENCIES SL
Administrador Unico
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12969 , F 97, S 8, H M 209010, I/A 9 (03/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-195-28
Empresa: XAUENOIL SL
Administrador Unico
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 252 , F 70, S 8, H J 9172, I/A 3 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-23
Empresa: JAEN OIL SL
Administrador Unico
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 112 , F 216, S 8, H J 3152, I/A 5 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-23
Empresa: INTERNACIONAL TRADING CURRENCIES SL
Apoderado
- Hernandez Cano Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12969 , F 96, S 8, H M 209010, I/A 7 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-28
Información de HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CANO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos