HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OUTDESING SL | Administrador Unico | 27/03/2024 | |
INNOVACION PAISAJISMO SL | Administrador Unico | 13/06/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
Empresa: OUTDESING SL
Administrador Unico
- Hernandez Camacho Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4713 , F 128, S 8, H Z 73815, I/A 1 (27/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-50
Empresa: INNOVACION PAISAJISMO SL
Administrador Unico
- Hernandez Camacho Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4164 , F 35, S 8, H Z 59803, I/A 2 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-50
Empresa: MONTAJES INTEGRALES HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Hernandez Camacho Jose Miguel
- Hernandez Martin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 137, S 8, H Z 50500, I/A 2 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-50
Empresa: MONTAJES INTEGRALES HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Hernandez Camacho Jose Miguel
- Hernandez Martin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3793 , F 136, S 8, H Z 50500, I/A 1 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-50
Información de HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ CAMACHO JOSE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos