HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE SERVICIOS BERNARDO Y ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 17/02/2009 | 15/02/2024 |
VIAJES BERNARDO SA | Administrador Mancomunado | 24/02/2017 | 25/11/2021 |
AUTOCARES BERNARDO HERNANDEZ SL | Administrador Mancomunado | 12/07/2018 | 26/06/2019 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Administrador Mancomunado | 27/11/2018 | 26/06/2019 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Presidente | 26/03/2018 | 27/11/2018 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/03/2018 | 27/11/2018 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Consejero | 26/03/2018 | 27/11/2018 |
AUTOCARES BERNARDO HERNANDEZ SL | Administrador Solidario | 24/02/2017 | 12/07/2018 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Presidente | 24/09/2012 | 26/03/2018 |
AUTOCARES BERNARDO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 24/09/2012 | 26/03/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
Administrador Unico
- Hernandez Buendia Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 84 , F 123, S 8, H AL 2108, I/A 6 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-04
Empresa: VIAJES BERNARDO SA
Administrador Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130 , F 43, S 8, H AL 3400, I/A 15 (25/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO SA
Administrador Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 135, S 8, H AL 2125,A9 , I/ 26 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO HERNANDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 32, S 8, H AL 2425, I/A 18 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO SA
Administrador Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 133, S 8, H AL 2125,A9 , I/ 25 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Consejero
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
No definido
Presidente
- Hernandez Buendia Bernardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 133, S 8, H AL 2125,A9 , I/ 25 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO HERNANDEZ SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 34, S 8, H AL 2425, I/A 14 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO HERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 34, S 8, H AL 2425, I/A 14 (12/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Consejero
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Presidente
- Hernandez Buendia Bernardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 133, S 8, H AL 2125,A9 , I/ 22 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-04
Empresa: AUTOCARES BERNARDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Consejero
- Hernandez Buendia Bernardo
- Hernandez Buendia Dolores
- Hernandez Buendia Jose Maria
Presidente
- Hernandez Buendia Bernardo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 133, S 8, H AL 2125,A9 , I/ 22 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-04
VER MAS ACTOS
Información de HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO
Mostramos los datos de HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ BUENDIA BERNARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos