HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUSCIO ESPAÑA SL | Secretario No Consejero | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
Empresa: COUPLE&PIE SL
Administrador Unico
- Hernandez Barquero Ernesto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10248, L 7530, F 142, S 8, H V 175057, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-46
Empresa: COUPLE&PIE SL
Administrador Unico
- Hernandez Barquero Ernesto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10248, L 7530, F 140, S 8, H V 175057, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
Empresa: COUPLE&PIE SL
Socio Único
- Hernandez Barquero Ernesto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10248, L 7530, F 140, S 8, H V 175057, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
Empresa: FRUSCIO ESPAÑA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Hernandez Barquero Ernesto Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9099, L 6383, F 160, S 8, H V 136088, I/A 1 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-46
Información de HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA
Mostramos los datos de HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ BARQUERO ERNESTO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos