HERNANDEZ BAREA ANDRES
Informe ejecutivo de HERNANDEZ BAREA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE HERNANDEZ BAREA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ BAREA ANDRES
Empresa: PHARMALEX SPAIN SL
Apoderado
- Hernandez Barea Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298 , F 185, S 8, H Z 63070, I/A 7 (22/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-50
Empresa: CLOWNFISH SL
Administrador Solidario
- Hernandez Barea Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 123, S 8, H Z 55942, I/A 3 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-50
Empresa: CLOWNFISH SL
Administrador Solidario
- Hernandez Barea Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4013 , F 122, S 8, H Z 55942, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-50
Información de HERNANDEZ BAREA ANDRES
Mostramos los datos de HERNANDEZ BAREA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ BAREA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos