HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIHEFE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/12/2020 | |
VIHEFE SA | Presidente | 12/12/2019 | |
VIHEFE SA | Consejero | 12/12/2019 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
Empresa: VIHEFE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 57, S 8, H IP 693, I/A 12 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 57, S 8, H IP 693, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 73 , F 57, S 8, H IP 693, I/A 11 (12/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-6-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 99, S 8, H IP 693, I/A 9 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 99, S 8, H IP 693, I/A 9 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 98, S 8, H IP 693, I/A 8 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 98, S 8, H IP 693, I/A 8 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-38
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12 , F 12, S 8, H IP 496, I/A 5 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-38
Empresa: VICENTE HERNANDEZ FERRAZ SL
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19 , F 187, S 8, H IP 846, I/A 6 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-205-38
Empresa: VIHEFE SA
Consejero
Presidente
- Hernandez Alvarez Juan Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16 , F 97, S 8, H IP 693, I/A 7 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-38
Información de HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
Mostramos los datos de HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ALVAREZ JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos