HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIT MOBEL SL | Administrador Unico | 23/01/2020 | 14/01/2021 |
SIT MOBEL SL | Administrador Unico | 19/12/2008 | 15/11/2017 |
SIT MOBEL SL | Socio Unico | 19/12/2008 | 29/12/2014 |
SIT MOBEL SL | Administrador Solidario | 19/12/2008 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Unico
- Hernandez Alonso Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 107, S 8, H MA 62147, I/A 9 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-29
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Unico
- Hernandez Alonso Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 107, S 8, H MA 62147, I/A 8 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Unico
- Hernandez Alonso Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 106, S 8, H MA 62147, I/A 5 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-29
Empresa: SIT MOBEL SL
Socio Único
- Hernandez Alonso Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 105, S 8, H MA 62147, I/A 3 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Unico
- Hernandez Alonso Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 105, S 8, H MA 62147, I/A 2 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Empresa: SIT MOBEL SL
Administrador Solidario
- Hernandez Alonso Maria Luisa
- Moreno Calderon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3266, L 2179, F 105, S 8, H MA 62147, I/A 2 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA
Mostramos los datos de HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ALONSO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos