HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
Informe ejecutivo de HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAPPOWSKY SL | Administrador Unico | 29/10/2012 | 16/01/2019 |
KAPPOWSKY SL | Socio Unico | 29/10/2012 | 28/07/2016 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
Empresa: KAPPOSKY SL
Administrador Unico
- Hernandez Allones Lorenzo Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 113, S 8, H C 49308, I/A 3 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-15
Empresa: KAPPOSKY SL
Administrador Unico
- Hernandez Allones Lorenzo Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 112, S 8, H C 49308, I/A 1 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Empresa: KAPPOSKY SL
Socio Único
- Hernandez Allones Lorenzo Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 112, S 8, H C 49308, I/A 1 (29/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Información de HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO
Mostramos los datos de HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ ALLONES LORENZO JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos