HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
Informe ejecutivo de HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL | Secretario | 22/08/2023 | |
PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL | Consejero | 28/02/2023 | |
TRANSFORMADOS FERRICOS EUROPEOS SL | Apoderado | 07/01/2021 | |
INVERSIONES PUERTO MAR SL | Administrador Unico | 05/08/2013 | |
INVERSIONES SIDEROMETALURGICAS JJ SL | Administrador Unico | 05/08/2013 |
VINCULACIONES DE HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
Empresa: PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL
Consejero
Secretario
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 82, S 8, H M 30483, I/A 36 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-28
Empresa: PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Aguirre Miguel
- Hernandez Imaz Jose Miguel
- Leon De Miguel Cruz Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 81, S 8, H M 30483, I/A 34 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ciudad Real Calderon Carlos Alejandro
- Hernandez Aguirre Miguel
- Hernandez Imaz Jose Miguel
- Ligues Beraza Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 81, S 8, H M 30483, I/A 34 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: TRANSFORMADOS FERRICOS EUROPEOS SL
Apoderado
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32475 , F 187, S 8, H M 584588, I/A 4 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: PLANOS SIDERURGICOS TRANSFORMADOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Aguirre Miguel
- Hernandez Imaz Jose Miguel
- Ligues Beraza Fernando
- Vazquez Deus Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14419 , F 223, S 8, H M 30483, I/A 29 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-28
Empresa: TRANSFORMADOS FERRICOS EUROPEOS SL
Administrador Unico
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32475 , F 187, S 8, H M 584588, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-28
Empresa: TRANSFORMADOS FERRICOS EUROPEOS SL
Administrador Unico
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32475 , F 186, S 8, H M 584588, I/A 2 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-28
Empresa: INVERSIONES SIDEROMETALURGICAS JJ SL
Administrador Unico
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23346 , F 190, S 8, H M 418695, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Empresa: INVERSIONES PUERTO MAR SL
Administrador Unico
- Hernandez Aguirre Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30218 , F 22, S 8, H M 543896, I/A 2 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-28
Información de HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL
Mostramos los datos de HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERNANDEZ AGUIRRE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos