HERMS ALSINA CARMEN
Informe ejecutivo de HERMS ALSINA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERMS ALSINA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIERZO 99 DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 28/07/2009 | 15/12/2017 |
TRESIM INVERSIONES SICAV | Consejero | 29/07/2010 | 17/05/2013 |
VINCULACIONES DE HERMS ALSINA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMS ALSINA CARMEN
Empresa: BIERZO 99 DE INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
- Herms Alsina Carmen
- Murias Digon Jose
- Murias Herms Marta
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 222, S 8, H M 238523, I/A 31 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Empresa: BIERZO 99 DE INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez Cantero Juan Bautista
- Herms Alsina Carmen
- Murias Digon Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 220, S 8, H M 238523, I/A 28 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-28
Empresa: TRESIM INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15257 , F 92, S 8, H M 255533, I/A 30 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: TRESIM INVERSIONES SICAV
Consejero
- Herms Alsina Carmen
- Murias Digon Jose
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15257 , F 42, S 8, H M 255533, I/A 23 (29/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-28
Empresa: BIERZO 99 DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Herms Alsina Carmen
- Murias Digon Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14430 , F 147, S 8, H M 238523, I/A 20 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-28
Información de HERMS ALSINA CARMEN
Mostramos los datos de HERMS ALSINA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMS ALSINA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos