HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 29
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKYLIGHT PARTNERS SL | Apoderado Solidario | 28/07/2023 | |
03 CENTRO WELLNESS SL | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | |
02 CENTRO WELLNESS PLENILUNIO SL | Apoderado Solidario | 08/10/2013 | |
03 CENTRO WELLNESS SL | Apoderado | 04/03/2013 | |
02 CENTRO WELLNESS PLENILUNIO SL | Apoderado | 04/03/2013 |
VINCULACIONES DE HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
Empresa: SKYLIGHT PARTNERS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47250 , F 97, S 8, H B 529368, I/A 16 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-08
Empresa: O2 CENTRO WELLNESS PLENILUNIO SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42572 , F 147, S 8, H B 290648, I/A 25 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: SEVILLA ESTE CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 1, S 8, H B 287473, I/A 22 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: PLAZA DEL MAR CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42271 , F 57, S 8, H B 287463, I/A 29 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: ANDALUSPORT XXI HUELVA SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42271 , F 96, S 8, H B 278956, I/A 28 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: MANUEL BECERRA CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37992 , F 182, S 8, H B 278524, I/A 27 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: SEXTA AVENIDA CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36098 , F 80, S 8, H B 278514, I/A 31 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: ANDALUSPORT XXI SA
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35918 , F 55, S 8, H B 268357, I/A 49 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: ELCHE CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35745 , F 141, S 8, H B 264099, I/A 31 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
Empresa: ADEMUZ CENTRO WELLNESS SL
Apoderado Solidario
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Apoderado
- Hermoso Delgado Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43583 , F 53, S 8, H B 276580, I/A 30 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-08
VER MAS ACTOS
Información de HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMOSO DELGADO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos