HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
Informe ejecutivo de HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANT'ANGELO CATERING SL | Socio Unico | 21/08/2017 | |
SANT'ANGELO CATERING SL | Administrador Unico | 24/07/2017 | |
SANT'ANGELO CATERING SL | Apoderado | 07/05/2015 |
VINCULACIONES DE HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Apoderado
- Hermosin Molinero Ana Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 192, S 8, H M 93138, I/A 13 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-28
Empresa: SANT'ANGELO CATERING SL
Nuevo Socio Único
- Hermosin Molinero Ana Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13037 , F 162, S 8, H M 210464, I/A 6 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Empresa: SANT'ANGELO CATERING SL
Administrador Unico
- Hermosin Molinero Ana Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13037 , F 162, S 8, H M 210464, I/A 5 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL
Apoderado
- Hermosin Molinero Ana Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12787 , F 189, S 8, H M 93138, I/A 8 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: SANT'ANGELO CATERING SL
Apoderado
- Hermosin Molinero Ana Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13037 , F 161, S 8, H M 210464, I/A 4 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Información de HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL
Mostramos los datos de HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMOSIN MOLINERO ANA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos