HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
Informe ejecutivo de HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVA LEVY & PARTNERS SL | Administrador Unico | 30/04/2013 | 30/11/2016 |
SIN REGLAS VEINTIUNO SL | Administrador Solidario | 07/08/2012 | 23/01/2015 |
SIN REGLAS VEINTIUNO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 22/12/2011 | 07/08/2012 |
SIN REGLAS VEINTIUNO SL | Consejero | 22/12/2011 | 07/08/2012 |
VINCULACIONES DE HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
Empresa: EVA LEVY & PARTNERS SL
Administrador Unico
- Hermida Revilla Matilde Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 67, S 8, H M 558568, I/A 3 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-28
Empresa: SIN REGLAS VEINTIUNO SL
Administrador Solidario
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Hermida Revilla Matilde Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29453 , F 33, S 8, H M 530180, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-28
Empresa: EVA LEVY & PARTNERS SL
Administrador Unico
- Hermida Revilla Matilde Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31033 , F 64, S 8, H M 558568, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
Empresa: SIN REGLAS VEINTIUNO SL
Administrador Solidario
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Hermida Revilla Matilde Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29453 , F 33, S 8, H M 530180, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: SIN REGLAS VEINTIUNO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Fernandez Astiz Carlos Javier
- Hermida Revilla Matilde Maria
Consejero
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Fernandez Astiz Carlos Javier
- Hermida Revilla Matilde Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29453 , F 33, S 8, H M 530180, I/A 2 (07/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
Empresa: SIN REGLAS VEINTIUNO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Fernandez Astiz Carlos Javier
- Hermida Revilla Matilde Maria
Consejero
- Espinosa De Los Monteros Rosillo Patricia
- Fernandez Astiz Carlos Javier
- Hermida Revilla Matilde Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29453 , F 31, S 8, H M 530180, I/A 1 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-28
Información de HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA
Mostramos los datos de HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMIDA REVILLA MATILDE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos