HERMIDA OTERO JAIME
Informe ejecutivo de HERMIDA OTERO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERMIDA OTERO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL JARDIN SA | Administrador Solidario | 20/01/2011 |
VINCULACIONES DE HERMIDA OTERO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMIDA OTERO JAIME
Empresa: HOTEL JARDIN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 4, S 8, H C 4183, I/A 17 (24/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-250-15
Empresa: HOTEL JARDIN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 3, S 8, H C 4183, I/A 16 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-15
Empresa: HOTEL AEROPUERTO SA
Administrador Solidario
- Hermida Otero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260, L 1260, F 91, S 8, H PO 8784, I/A 18 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-36
Empresa: HOTEL JARDIN SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 2, S 8, H C 4183, I/A 14 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-15
Empresa: HOTEL AEROPUERTO SA
Administrador Solidario
- Hermida Otero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260, L 1260, F 90, S 8, H PO 8784, I/A 15 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-36
Empresa: HOTEL JARDIN SA
Administrador Solidario
- Hermida Otero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 2, S 8, H C 4183, I/A 11º (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-15
Información de HERMIDA OTERO JAIME
Mostramos los datos de HERMIDA OTERO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMIDA OTERO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos