HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADAGIO BIJOUX SL | Administrador Solidario | 24/05/2016 | |
INSTITUTO FORMATIVO AVENIDA DEL REINO UNIDO SL | Administrador Solidario | 14/10/2015 | |
ADAGIO GESTION HOTELERA SL | Administrador Unico | 25/11/2013 | |
ADAGIO GESTION HOTELERA SL | Liquidador | 25/11/2013 | 25/11/2013 |
DIVOLIO ASESORES SL | Administrador Unico | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
Empresa: ADAGIO BIJOUX SL
Administrador Solidario
- Hermida Alvarez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2979 , F 225, S 8, H SE 38794, I/A 8 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-41
Administrador Solidario
- Echevarrieta Achirica Jose Francisco Javier
- Hermida Alvarez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4127 , F 122, S 8, H SE 61554, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-41
Empresa: ADAGIO GESTION HOTELERA SL
Liquidador
- Hermida Alvarez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 13, S 8, H SE 40044, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-41
Empresa: ADAGIO GESTION HOTELERA SL
Administrador Unico
- Hermida Alvarez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3044 , F 13, S 8, H SE 40044, I/A 2 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-232-41
Empresa: DIVOLIO ASESORES SL
Administrador Unico
- Hermida Alvarez Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4691 , F 93, S 8, H SE 74193, I/A 2 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-68-41
Información de HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMIDA ALVAREZ MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos