HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
Informe ejecutivo de HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/03/2019 | 05/12/2023 |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2019 | 23/10/2023 |
LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL | Apoderado Mancomunado | 27/03/2019 | 16/05/2023 |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Apoderado Mancomunado | 14/03/2019 | 12/04/2023 |
LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL | Consejero | 27/03/2019 | 03/04/2023 |
LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL | Secretario | 27/03/2019 | 03/04/2023 |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Consejero | 14/03/2019 | 24/03/2023 |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Secretario | 14/03/2019 | 24/03/2023 |
LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL | Administrador Solidario | 16/06/2014 | 27/03/2019 |
LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL | Administrador Solidario | 14/03/2019 |
VINCULACIONES DE HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arnandis Rodriguez Juan Manuel
- Franco Real Pilar
- Garcia Gosalbez Pablo
- Garcia Hernandez Maria Eulalia
- Garcia Icher Juan Felipe
- Gonzalez Garcia Alejandro Antonio
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Llavero Rivera Diego
- Lozano Gonzalez Eduardo Enrique
- Muñoz Rodriguez Joaquin
- Murria Tato Cesar Fernando
- Paredes Gonzalez Sylvia
- Trigo Gonzalez Angel Luis
- Zuazo Farias Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8179, L 5471, F 113, S 8, H V 103305, I/A 25 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-46
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Apoderado Mancomunado
- Bartra Riera David
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44395 , F 161, S 8, H B 453832, I/A 11 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-96-08
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8179, L 5471, F 113, S 8, H V 103305, I/A 23 (12/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-46
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Consejero
- Bartra Riera David
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
Secretario
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44395 , F 161, S 8, H B 453832, I/A 10 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-08
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Consejero
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Secretario
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8179, L 5471, F 112, S 8, H V 103305, I/A 21 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-46
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Apoderado Mancomunado
- Bartra Riera David
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 202, S 8, H B 453832, I/A 4 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bartra Riera David
- Casanovas Queralt Cristina
- Franco Real Pilar
- Garcia Gosalbez Pablo
- Garcia Hernandez Maria Eulalia
- Garcia Icher Juan Felipe
- Gonzalez Garcia Alejandro Antonio
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Ibañez Mora Agustin
- Llavero Rivera Diego
- Muñoz Rodriguez Joaquin
- Murria Tato Cesar Fernando
- Paredes Gonzalez Sylvia
- Piriz De La Iglesia Maria Luz
- Trigo Gonzalez Angel Luis
- Zuazo Farias Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 200, S 8, H B 453832, I/A 3 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Consejero
- Bartra Riera David
- Franco Real Pilar
- Garcia Icher Juan Felipe
- Gonzalez Garcia Alejandro Antonio
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Llavero Rivera Diego
- Trigo Gonzalez Angel Luis
Presidente
Secretario
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 200, S 8, H B 453832, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: LEANSIS BCN PRODUCTIVITY SL
Administrador Solidario
- Bartra Riera David
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44359 , F 200, S 8, H B 453832, I/A 2 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-08
Empresa: LEANSIS EXPERTOS EN PRODUCTIVIDAD SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Icher Juan Felipe
- Hermenegildo Caudevilla Fernando
- Murria Tato Cesar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8095, L 5388, F 115, S 8, H V 103305, I/A 12 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-46
VER MAS ACTOS
Información de HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO
Mostramos los datos de HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMENEGILDO CAUDEVILLA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos