HERMANS SIGRID VERA
Informe ejecutivo de HERMANS SIGRID VERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HERMANS SIGRID VERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIFE STAY IBERIA SL | Administrador Solidario | 04/11/2020 | 11/08/2021 |
GOLDEN SMILE SYSTEM SL | Representante | 13/10/2016 | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE HERMANS SIGRID VERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERMANS SIGRID VERA
Empresa: LIFE STAY IBERIA SL
Administrador Solidario
- Frederix Arne Jens Pieter
- Hannecart Serge Frederic J
- Hermans Sigrid Vera
- Weichold Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39172 , F 74, S 8, H M 695896, I/A 7 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Empresa: LIFE STAY IBERIA SL
Administrador Solidario
- Hannecart Serge Frederic J
- Hermans Sigrid Vera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39172 , F 70, S 8, H M 695896, I/A 4 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-28
Empresa: GOLDEN SMILE SYSTEM SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Despriet Axel Albert P
- Hermans Sigrid Vera
- Mouton Christophe Simon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34970 , F 25, S 8, H M 628934, I/A 4 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: GOLDEN SMILE SYSTEM SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Despriet Axel Albert P
- Hermans Sigrid Vera
- Mouton Christophe Simon Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34970 , F 22, S 8, H M 628934, I/A 3 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Información de HERMANS SIGRID VERA
Mostramos los datos de HERMANS SIGRID VERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERMANS SIGRID VERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos