HEREU GOMEZ VICTOR
Informe ejecutivo de HEREU GOMEZ VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HEREU GOMEZ VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VICTOR HEREU ADVOCATS SLP | Socio Unico | 30/12/2021 | |
VICTOR HEREU ADVOCATS SLP | Administrador Unico | 30/12/2021 |
VINCULACIONES DE HEREU GOMEZ VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREU GOMEZ VICTOR
Empresa: VICTOR HEREU ADVOCATS SLP
Administrador Unico
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 35, S 8, H L 33686, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-25
Empresa: VICTOR HEREU ADVOCATS SLP
Socio Único
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1642 , F 35, S 8, H L 33686, I/A 1 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-25
Empresa: IASO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 163, S 8, H L 4347, I/A 43 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-25
Empresa: IASO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 162, S 8, H L 4347, I/A 39 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-25
Empresa: CENTROTOLDO SA
Liquidador
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9259 , F 121, S 8, H M 148944, I/A 4 (04/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-28
Empresa: EL BON MENJAR DE LLEIDA SL
Apoderado
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1204 , F 222, S 8, H L 23966, I/A 5 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-25
Empresa: EL BON MENJAR DE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 12, S 8, H L 23966, I/A 6 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-25
Empresa: EL BON MENJAR DE LLEIDA SL
Administrador Unico
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 12, S 8, H L 23966, I/A 5 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-25
Empresa: EL BON MENJAR DE LLEIDA SL
Apoderado
- Hereu Gomez Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1202 , F 10, S 8, H L 23966, I/A 2 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-25
Información de HEREU GOMEZ VICTOR
Mostramos los datos de HEREU GOMEZ VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREU GOMEZ VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos