HEREU BORDES JOSE
Informe ejecutivo de HEREU BORDES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE HEREU BORDES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA | Apoderado Solidario | 27/11/2013 | 03/01/2024 |
OPCION A GEDES SERVICIOS GENERALES SL | Apoderado Solidario | 20/11/2013 | 24/10/2023 |
AGENCY BASIC BUSINESS ASSISTANT GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 08/02/2017 | 03/02/2022 |
LA BORDA D'AIGUABELLA SL | Administrador Solidario | 18/09/2015 | |
COMANT V.P. SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | 30/06/2014 |
ERILL SERVEIS LLEIDA SL | Administrador Unico | 27/06/2014 | |
SERVIMANT LLEIDA SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | 14/04/2014 |
COMANT V.P. SL | Consejero Delegado Solidario | 17/01/2013 | |
COMANT V.P. SL | Presidente | 17/01/2013 | |
SERVIMANT LLEIDA SL | Consejero Delegado Solidario | 17/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HEREU BORDES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREU BORDES JOSE
Empresa: PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41936 , F 114, S 8, H B 278332, I/A 41 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48991 , F 131, S 8, H B 273421, I/A 38 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Apoderado Solidario
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44906 , F 39, S 8, H B 470960, I/A 3 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Empresa: LA BORDA D'AIGUABELLA SL
Administrador Solidario
- Hereu Bordes Jose
- Jove Torrents Francisco Rafael
- Seuma Botargues Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 845 , F 57, S 8, H L 16305, I/A 2 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-25
Empresa: COMANT V.P. SL
Administrador Unico
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 200, S 8, H L 821, I/A 15 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-25
Empresa: ERILL SERVEIS LLEIDA SL
Administrador Unico
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 153, S 8, H L 9461, I/A 6 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-25
Empresa: SERVIMANT LLEIDA SL
Administrador Unico
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 39, S 8, H L 16498, I/A 8 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-25
Empresa: PHOENIX VIGILANCIA Y SEGURIDAD SA
Apoderado Solidario
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39917 , F 53, S 8, H B 278332, I/A 18 (27/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: OPCION A SERVICIOS GENERALES SL
Apoderado Solidario
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40140 , F 72, S 8, H B 273421, I/A 15 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
Empresa: SERVIMANT LLEIDA SL
Administrador Unico
- Hereu Bordes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 37, S 8, H L 16498, I/A 6 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-25
VER MAS ACTOS
Información de HEREU BORDES JOSE
Mostramos los datos de HEREU BORDES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREU BORDES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos