HEREDIA SOLE BLANCA
Informe ejecutivo de HEREDIA SOLE BLANCA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HEREDIA SOLE BLANCA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL FIN DE TODO AIE | Apoderado | 02/08/2024 | |
OPERACION COLMENA AIE | Apoderado | 02/08/2024 | |
CUATRO AMORES AIE | Apoderado Solidario | 25/07/2024 | |
BILBAO CAPITAL SERVICES SL | Apoderado | 10/06/2024 | |
ALEA COBALT SL | Apoderado | 10/10/2023 | |
TOURIST COBALT SL | Apoderado | 25/01/2023 | |
BIRTHDAY PARTY AIE | Apoderado Solidario | 01/08/2022 | |
THE GANG LA PELICULA AIE | Apoderado Solidario | 01/08/2022 | |
FASTEN SEAT BELT SL | Apoderado Solidario | 08/04/2022 | |
FASTEN INTERNATIONAL FILMS SL | Apoderado Solidario | 07/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE HEREDIA SOLE BLANCA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDIA SOLE BLANCA
Empresa: OPERACION COLMENA AIE
Apoderado
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83388, I/A 2 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: EL FIN DE TODO AIE
Apoderado
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83389, I/A 2 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: CUATRO AMORES AIE
Apoderado Solidario
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 593215, I/A 3 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-08
Empresa: BILBAO CAPITAL SERVICES SL
Apoderado
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83065, I/A 2 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-48
Empresa: ALEA COBALT SL
Apoderado
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 45, S 8, H GC 61615, I/A 2 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-35
Empresa: TOURIST COBALT SL
Apoderado
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 216, S 8, H GC 60657, I/A 2 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-35
Empresa: THE GANG LA PELICULA AIE
Apoderado Solidario
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48279 , F 126, S 8, H B 578554, I/A 2 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: BIRTHDAY PARTY AIE
Apoderado Solidario
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48276 , F 26, S 8, H B 578414, I/A 2 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-08
Empresa: FASTEN SEAT BELT SL
Apoderado Solidario
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38446 , F 122, S 8, H B 326647, I/A 7 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-08
Empresa: FASTEN INTERNATIONAL FILMS SL
Apoderado Solidario
- Heredia Sole Blanca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47366 , F 122, S 8, H B 549813, I/A 3 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-08
VER MAS ACTOS
Información de HEREDIA SOLE BLANCA
Mostramos los datos de HEREDIA SOLE BLANCA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDIA SOLE BLANCA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos