HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
Informe ejecutivo de HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICALASTUR SL | Administrador Unico | 21/12/2015 | 09/06/2021 |
GORALVILLA SL | Administrador Solidario | 04/10/2010 | 07/02/2013 |
VINCULACIONES DE HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
Empresa: NICALASTUR SL
Administrador Unico
- Heredia Patiño Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17789 , F 105, S 8, H M 306795, I/A 6 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-28
Empresa: NICALASTUR SL
Administrador Unico
- Heredia Patiño Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17789 , F 104, S 8, H M 306795, I/A 4 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
Empresa: GORALVILLA SL
Administrador Solidario
- Alvarez De Bohorques Silva Mauricio
- Heredia Patiño Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13345 , F 113, S 8, H M 216272, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Empresa: GORALVILLA SL
Administrador Solidario
- Heredia Patiño Maria Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13345 , F 113, S 8, H M 216272, I/A 7 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Información de HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA
Mostramos los datos de HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDIA PATIÑO MARIA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos