HEREDIA OLIVER RUFINO
Informe ejecutivo de HEREDIA OLIVER RUFINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEREDIA OLIVER RUFINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAHEGOAL SL | Administrador Unico | 06/05/2024 | |
EXCAVACIONES TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES CORBERA SL | Administrador Unico | 29/12/2008 |
VINCULACIONES DE HEREDIA OLIVER RUFINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDIA OLIVER RUFINO
Empresa: CAHEGOAL SL
Administrador Unico
- Heredia Oliver Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38391 , F 143, S 8, H B 324643, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: CAHEGOAL SL
Administrador Unico
- Heredia Oliver Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38391 , F 125, S 8, H B 324643, I/A 1 N (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
Administrador Unico
- Heredia Oliver Rufino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40932 , F 15, S 8, H B 373202, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-08
Información de HEREDIA OLIVER RUFINO
Mostramos los datos de HEREDIA OLIVER RUFINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDIA OLIVER RUFINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos