HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ALPUJARRA 2021 SL | Administrador Unico | 19/10/2022 | |
GRUPO ALPUJARRA 2021 SL | Socio Unico | 19/10/2022 | |
GRUPO CANJAYAR 2020 SL | Socio Unico | 30/01/2020 | |
GRUPO CANJAYAR 2020 SL | Administrador Unico | 30/01/2020 | |
GRUPO AGUADULCE 2020 SL | Socio Unico | 21/10/2015 | |
GRUPO AGUADULCE 2020 SL | Administrador Unico | 21/10/2015 | |
HOSTELERIA ATRAPASUEÑOS SL | Socio Unico | 28/05/2015 | |
HOSTELERIA ATRAPASUEÑOS SL | Administrador Unico | 28/05/2015 | |
HOSTELERIA BUNGALOW 2005 SL | Socio Unico | 09/11/2012 | |
HOSTELERIA BUNGALOW 2005 SL | Administrador Unico | 09/11/2012 |
VINCULACIONES DE HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Empresa: GRUPO ALPUJARRA 2021 SL
Administrador Unico
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 153, S 8, H AL 61043, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-04
Empresa: GRUPO ALPUJARRA 2021 SL
Socio Único
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 153, S 8, H AL 61043, I/A 1 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-04
Empresa: GRUPO CANJAYAR 2020 SL
Administrador Unico
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 161, S 8, H AL 51840, I/A 1 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-04
Empresa: GRUPO CANJAYAR 2020 SL
Socio Único
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2056 , F 161, S 8, H AL 51840, I/A 1 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-29-04
Empresa: GRUPO AGUADULCE 2020 SL
Administrador Unico
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736 , F 156, S 8, H AL 44976, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-04
Empresa: GRUPO AGUADULCE 2020 SL
Socio Único
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1736 , F 156, S 8, H AL 44976, I/A 1 (21/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-04
Empresa: HOSTELERIA ATRAPASUEÑOS SL
Administrador Unico
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 10, S 8, H AL 44421, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-04
Empresa: HOSTELERIA ATRAPASUEÑOS SL
Socio Único
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1711 , F 10, S 8, H AL 44421, I/A 1 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-04
Empresa: HOSTELERIA BUNGALOW 2005 SL
Administrador Unico
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 135, S 8, H AL 40368, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-04
Empresa: HOSTELERIA BUNGALOW 2005 SL
Socio Único
- Heredia Fernandez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 135, S 8, H AL 40368, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-04
Información de HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDIA FERNANDEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos