HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
Informe ejecutivo de HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLQUE SPAIN SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 |
VINCULACIONES DE HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Guillen Cuervo Natalia
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 43, S 8, H M 549248, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Unico
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 43, S 8, H M 549248, I/A 5 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Unico
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 42, S 8, H M 549248, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Guillen Cuervo Natalia
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 42, S 8, H M 549248, I/A 3 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Guillen Cuervo Natalia
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 41, S 8, H M 549248, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Unico
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 41, S 8, H M 549248, I/A 2 (04/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-28
Empresa: MOLQUE SPAIN SL
Administrador Unico
- Heredero Lopez Juan Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30518 , F 40, S 8, H M 549248, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-28
Información de HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE
Mostramos los datos de HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEREDERO LOPEZ JUAN VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos