HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
Informe ejecutivo de HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORTOCHEM SA | Socio Unico | 28/08/2023 | |
ORTOCHEM SA | Administrador Unico | 24/09/2013 |
VINCULACIONES DE HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
Empresa: ORTOCHEM SA
Administrador Unico
- Herboso Cabrejas Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 41, S 8, H M 67645, I/A 11 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: ORTOCHEM SA
Socio Único
- Herboso Cabrejas Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 41, S 8, H M 67645, I/A 11 (28/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-168-28
Empresa: BILOBA SA
Administrador Unico
- Herboso Cabrejas Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 131, S 8, H M 268140, I/A 14 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: ORTOCHEM SA
Administrador Unico
- Herboso Cabrejas Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4064 , F 41, S 8, H M 67645, I/A 10 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Empresa: BILOBA SA
Administrador Unico
- Herboso Cabrejas Jesus- Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 131, S 8, H M 268140, I/A 13 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Información de HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA
Mostramos los datos de HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERBOSO CABREJAS JESUS- MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos