HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
Informe ejecutivo de HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAFER EVOLUTION SL | Apoderado | 30/08/2024 | |
ROBOTICS & VISION TECHNOLOGIES NORTE SL | Administrador Unico | 21/11/2018 | |
BRAFER NORTE SL | Socio Unico | 23/02/2009 | |
BRAFER NORTE SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
Empresa: BRAFER EVOLUTION SL
Apoderado
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 19792, I/A 4 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-09
Empresa: BRAFER EVOLUTION SL
Administrador Unico
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 19792, I/A 3 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-09
Empresa: BRAFER EVOLUTION SL
Administrador Unico
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BU 19792, I/A 1 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-97-09
Administrador Unico
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 752, L 543, F 154, S 8, H BU 17597, I/A 1 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-09
Empresa: BRAFER NORTE SL
Administrador Unico
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 1, S 8, H BU 13064, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-09
Empresa: BRAFER NORTE SL
Socio Único
- Herbosa Vicente Oscar Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 603, L 394, F 1, S 8, H BU 13064, I/A 1 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-09
Información de HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE
Mostramos los datos de HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERBOSA VICENTE OSCAR JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos