HERAS POZO JAVIER
Informe ejecutivo de HERAS POZO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERAS POZO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIANI RENTAL 14 SL | Apoderado | 05/04/2024 | |
NAAD DIGITAL SL | Apoderado | 05/04/2024 | |
IBERICA PACK 14 SL | Apoderado | 26/03/2024 | |
ADNA BUILDING SL | Apoderado | 10/05/2023 | |
HECA GROUP EQUIPAMIENTO SL | Administrador Unico | 18/11/2020 | |
HECA GROUP LOGISTICA SL | Administrador Unico | 27/09/2018 | |
HECA GROUP MONTAJE SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | |
HECA SERVICIOS GENERALES SL | Administrador Unico | 18/12/2014 |
VINCULACIONES DE HERAS POZO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERAS POZO JAVIER
Empresa: NAAD DIGITAL SL
Apoderado
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 144, S 8, H Z 67264, I/A 3 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-50
Empresa: VIANI RENTAL 14 SL
Apoderado
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 122, S 8, H Z 64580, I/A 4 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-50
Empresa: IBERICA PACK 14 SL
Apoderado
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4679 , F 45, S 8, H Z 72848, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Empresa: NAAD DIGITAL SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 144, S 8, H Z 67264, I/A 2 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Empresa: VIANI RENTAL 14 SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 122, S 8, H Z 64580, I/A 3 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-65-50
Empresa: ADNA BUILDING SL
Apoderado
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 183, S 8, H Z 61919, I/A 5 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-50
Empresa: ADNA BUILDING SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4248 , F 182, S 8, H Z 61919, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-50
Empresa: NAZAD GROUP LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4493 , F 78, S 8, H Z 67758, I/A 1 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-50
Empresa: NAAD DIGITAL SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4471 , F 142, S 8, H Z 67264, I/A 1 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-50
Empresa: VIANI RENTAL 14 SL
Administrador Unico
- Heras Pozo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 120, S 8, H Z 64580, I/A 1 (25/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-50
VER MAS ACTOS
Información de HERAS POZO JAVIER
Mostramos los datos de HERAS POZO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERAS POZO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos