HERAS MOYA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de HERAS MOYA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERAS MOYA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KARE GLOBAL. SOLUTIONS FOR HEALTH SL | Administrador Solidario | 17/03/2022 | |
EURO SALUD SERVICIOS EUROPEOS PROFESIONALES DE SALUD SL | Administrador Solidario | 09/08/2011 |
VINCULACIONES DE HERAS MOYA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERAS MOYA MARIA CARMEN
Empresa: MEDYEN SOLUCIONES SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Estivill David
- Heras Moya Maria Carmen
- Herraiz Tomey Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46475 , F 14, S 8, H B 521185, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Empresa: MEDYEN SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Heras Moya Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46475 , F 14, S 8, H B 521185, I/A 2 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-58-08
Empresa: MEDYEN SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Heras Moya Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46475 , F 13, S 8, H B 521185, I/A 1 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-130-08
Administrador Solidario
- Heras Moya Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42982 , F 26, S 8, H B 417106, I/A 2 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Administrador Solidario
- Heras Moya Maria Carmen
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42982 , F 24, S 8, H B 417106, I/A 1 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Administrador Solidario
- Heras Moya Maria Carmen
- Herraiz Tomey Angel
- Martin Lozano Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42705 , F 93, S 8, H B 415090, I/A 1 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-08
Información de HERAS MOYA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de HERAS MOYA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERAS MOYA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos