HERAS DE BLAS JAVIER
Informe ejecutivo de HERAS DE BLAS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE HERAS DE BLAS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL PEÑALARA SA | Administrador Unico | 03/01/2020 |
VINCULACIONES DE HERAS DE BLAS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERAS DE BLAS JAVIER
Empresa: COMERCIAL PEÑALARA SA
Administrador Unico
- Heras De Blas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 202, S 8, H B 69858, I/A 17 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: COMERCIAL PEÑALARA SA
Administrador Unico
- Heras De Blas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 202, S 8, H B 69858, I/A 15 (04/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-08
Empresa: COMERCIAL PEÑALARA SA
Administrador Unico
- Heras De Blas Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29988 , F 202, S 8, H B 69858, I/A 14 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Información de HERAS DE BLAS JAVIER
Mostramos los datos de HERAS DE BLAS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERAS DE BLAS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos