HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
Informe ejecutivo de HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUVU UNDERWRITING IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 31/07/2023 | |
LIGNORUM CONSULTING SL | Apoderado Mancomunado | 31/05/2022 | |
NUVU UNDERWRITING IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2018 |
VINCULACIONES DE HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
Empresa: NUVU UNDERWRITING IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Calcerrada Villa Bernardo
- Heras Barrientos Luis Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38343 , F 64, S 8, H M 682246, I/A 5 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: LIGNORUM CONSULTING SL
Apoderado Mancomunado
- Calcerrada Villa Bernardo
- Heras Barrientos Luis Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43531 , F 52, S 8, H M 768688, I/A 2 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
Empresa: NUVU UNDERWRITING IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Heras Barrientos Luis Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38343 , F 62, S 8, H M 682246, I/A 2 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Administrador Unico
- Heras Barrientos Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25460 , F 166, S 8, H M 458723, I/A 5 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: NAMES AGENCIA DE SUSCRIPCION SL
Administrador Unico
- Heras Barrientos Luis Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25460 , F 166, S 8, H M 458723, I/A 4 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-28
Información de HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL
Mostramos los datos de HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HERAS BARRIENTOS LUIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos