HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
Informe ejecutivo de HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRETERIA GRAN CANARIA SL | Administrador Unico | 20/02/2023 | |
ESPUMAS INDUSTRIALES DE POLIURETANO ESIPOL SL | Apoderado Mancomunado | 01/09/2010 |
VINCULACIONES DE HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
Empresa: FERRETERIA GRAN CANARIA SL
Administrador Unico
- Henriquez Santana Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 142, S 8, H GC 60767, I/A 1 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Santana Jorge Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 160, S 8, H GC 7670, I/A 23 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Santana Jorge Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 158, S 8, H GC 7670, I/A 21 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-35
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Santana Jorge Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 49, S 8, H GC 9312, I/A 10 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-35
Información de HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL
Mostramos los datos de HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIQUEZ SANTANA JORGE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos