HENRIQUEZ MELO CARMEN
Informe ejecutivo de HENRIQUEZ MELO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE HENRIQUEZ MELO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CID TENERIFE SA | Apoderado Mancomunado | 07/09/2010 | 24/06/2014 |
COMERCIAL CID TENERIFE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 31/12/2008 | 25/08/2010 |
COMERCIAL CID TENERIFE SA | Consejero | 31/12/2008 | 25/08/2010 |
LOPALMECA SL | Secretario | 10/08/2010 | |
LOPALMECA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/08/2010 | |
LOPALMECA SL | Consejero | 10/08/2010 | |
ESPUMAS INDUSTRIALES DE POLIURETANO ESIPOL SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/08/2010 | |
ESPUMAS INDUSTRIALES DE POLIURETANO ESIPOL SL | Consejero | 10/08/2010 | |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/12/2008 | |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Consejero | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE HENRIQUEZ MELO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIQUEZ MELO CARMEN
Empresa: COMERCIAL CID TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 22, S 8, H TF 7965, I/A 21 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Empresa: COMERCIAL CID TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 20, S 8, H TF 7965, I/A 19 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-180-38
Empresa: COMERCIAL CID TENERIFE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Jose Luis
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Jose Luis
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 20, S 8, H TF 7965, I/A 18 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-38
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 48, S 8, H GC 9312, I/A 9 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-35
Empresa: LOPALMECA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
- Henriquez Melo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1443 , F 157, S 8, H GC 6717, I/A 10 (10/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-35
Empresa: COMERCIAL CID TENERIFE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Jose Luis
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Jose Luis
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2801 , F 19, S 8, H TF 7965, I/A 17 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-14-38
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Carmen
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 176, S 8, H GC 7670, I/A 19 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-35
Información de HENRIQUEZ MELO CARMEN
Mostramos los datos de HENRIQUEZ MELO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIQUEZ MELO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos