HENRIQUEZ MELO ADORACION
Informe ejecutivo de HENRIQUEZ MELO ADORACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HENRIQUEZ MELO ADORACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOPALMECA SL | Consejero | 21/01/2013 | 31/03/2021 |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Secretario | 18/06/2014 | 05/03/2020 |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Consejero | 18/06/2014 | 05/03/2020 |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Apoderado Mancomunado | 30/09/2011 | 20/11/2012 |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Consejero | 22/12/2008 | 22/11/2010 |
COMERCIAL CID LAS PALMAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/12/2008 | 22/11/2010 |
VINCULACIONES DE HENRIQUEZ MELO ADORACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIQUEZ MELO ADORACION
Empresa: LOPALMECA SL
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Amanda
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 220, S 8, H GC 6717, I/A 15 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
- Henriquez Melo Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 106, S 8, H GC 7670, I/A 29 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
Secretario
- Henriquez Melo Adoracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 106, S 8, H GC 7670, I/A 28 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-35
Empresa: LOPALMECA SL
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Amanda
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1966 , F 218, S 8, H GC 6717, I/A 12 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Melo Adoracion
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 105, S 8, H GC 7670, I/A 25 (20/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Apoderado Mancomunado
- Henriquez Melo Adoracion
- Lopez Deniz Agustin Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 159, S 8, H GC 7670, I/A 22 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1913 , F 158, S 8, H GC 7670, I/A 20 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 176, S 8, H GC 7670, I/A 19 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-31-35
Empresa: COMERCIAL CID LAS PALMAS SA
Consejero
- Henriquez Melo Adoracion
- Henriquez Melo Manuel
- Lopez Deniz Agustin Alberto
- Lopez Melo Agustin Eusebio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1059 , F 176, S 8, H GC 7670, I/A 19 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-35
Información de HENRIQUEZ MELO ADORACION
Mostramos los datos de HENRIQUEZ MELO ADORACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIQUEZ MELO ADORACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos