HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
Informe ejecutivo de HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASILICUM LIENCRES SL | Administrador Unico | 22/01/2018 |
VINCULACIONES DE HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
Empresa: LA ALBAHACA TRATTORIA SL
Liquidador Solidario
- Henriquez Martin Lucilia
- Rodriguez Henriquez Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 163, S 8, H S 30447, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-39
Empresa: LA ALBAHACA TRATTORIA SL
Administrador Solidario
- Henriquez Martin Lucilia
- Rodriguez Henriquez Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 163, S 8, H S 30447, I/A 2 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-39
Empresa: BASILICUM LIENCRES SL
Administrador Unico
- Henriquez Martin Lucilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 114, S 8, H S 30166, I/A 3 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-39
Empresa: BASILICUM LIENCRES SL
Administrador Solidario
- Henriquez Martin Lucilia
- Rodriguez Henriquez Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 114, S 8, H S 30166, I/A 3 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-39
Empresa: LA ALBAHACA TRATTORIA SL
Administrador Solidario
- Henriquez Martin Lucilia
- Rodriguez Henriquez Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120 , F 161, S 8, H S 30447, I/A 1 (25/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-39
Empresa: BASILICUM LIENCRES SL
Administrador Solidario
- Henriquez Martin Lucilia
- Perez Noriega Iñigo
- Rodriguez Henriquez Eduardo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1112 , F 112, S 8, H S 30166, I/A 1 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-39
Información de HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA
Mostramos los datos de HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIQUEZ MARTIN LUCILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos