HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
Informe ejecutivo de HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO DE REFERENCIAS SL | Administrador Solidario | 25/06/2015 | 02/10/2017 |
CNM REFERENCIAS DE NEGOCIOS SL | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
Empresa: DESARROLLO DE REFERENCIAS SL
Administrador Solidario
- Henriques Da Cunha Jose Tiago Patricio
- Ribeiro Daniel Filipa Rocha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33570 , F 153, S 8, H M 604255, I/A 2 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: DESARROLLO DE REFERENCIAS SL
Administrador Solidario
- Henriques Da Cunha Jose Tiago Patricio
- Ribeiro Daniel Filipa Rocha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33570 , F 151, S 8, H M 604255, I/A 1 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Empresa: BNI RECOMENDACIONES DE NEGOCIOS SL
Administrador Mancomunado
- Gibson Mark James
- Henriques Da Cunha Jose Tiago Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29663 , F 49, S 8, H M 533763, I/A 2 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-28
Empresa: BNI RECOMENDACIONES DE NEGOCIOS SL
Administrador Mancomunado
- Gibson Mark James
- Henriques Da Cunha Jose Tiago Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29663 , F 47, S 8, H M 533763, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-51-28
Información de HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO
Mostramos los datos de HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HENRIQUES DA CUNHA JOSE TIAGO PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos